序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李秋谷 | 99.85% | 9985.0万人民币 |
2 | 李鹏辉 | 0.15% | 15.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李秋谷
|
|
2 |
李鹏辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-09-02 | 章程备案 |
无
|
2022-09-02第三条
|
2 | 2022-09-02 | 联络员备案 |
李鹏辉 *** 备案手机:***
|
李鹏辉 *** 备案手机:***
|
3 | 2022-08-08 | 章程备案 |
无
|
2022-08-01第六条
|
4 | 2022-08-08 | 股东变更 |
李鹏辉 , [退出]李秋谷
|
李秋谷
|
5 | 2022-08-08 | 地址变更 |
新塘镇新影路42号
|
湖南省衡阳市衡东县新塘镇新影路42号
|
6 | 2022-08-08 | 联络员备案 |
李鹏辉 *** 备案手机:***
|
李鹏辉 *** 备案手机:***
|
7 | 2022-08-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2021-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李鹏辉
|
李鹏辉
|
9 | 2021-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李秋谷
|
李秋谷
|
10 | 2021-05-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李鹏辉
|
李鹏辉
|