序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴军 | 47% | 470.0万人民币 |
2 | 陈聪云 | 33% | 330.0万人民币 |
3 | 谢莉铭 | 20% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴巨滨
|
|
2 |
谢莉铭
|
|
3 |
陈聪云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-04-13修改原章程第六章第二十条。
|
2 | 2022-04-14 | 法定代表人变更 |
吴军
|
吴巨滨
|
3 | 2020-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢湘宁 [退出]
|
谢莉铭 [新增]
|
4 | 2020-04-17 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-04-15
|
5 | 2020-04-17 | 股东变更 |
陈聪云 ,吴军 ,谢湘宁 [退出]
|
陈聪云 ,吴军 ,谢莉铭 [新增]
|
6 | 2020-03-13 | 联络员备案 |
刘飞 *** 备案手机:***
|
吴军 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-07-25 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
8 | 2018-07-25 | 章程备案 |
无
|
2018-06-12
|
9 | 2018-07-25 | 股东变更 |
吴军
|
陈聪云 , [新增]吴军 ,谢湘宁 [新增]
|