序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 衡阳弘正国有资产管理有限责任公司 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
黄节新
|
|
2 |
罗培光
|
|
3 |
张凤华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-05 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(国有独资)
|
有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
|
2 | 2021-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李德 [退出]贺学明 [退出]陶景波 [退出]
|
黄节新 [新增]
|
3 | 2021-07-05 | 股东变更 |
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 [退出]
|
衡阳弘正国有资产管理有限责任公司 [新增]
|
4 | 2021-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈玛丽 [退出]姚小荣 [退出]胡耀幼 [退出]许卫群 [退出]黄节新 [退出]
|
罗培光 [新增]
|
5 | 2021-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陶景波 [退出]
|
张凤华 [新增]
|
6 | 2021-07-05 | 章程备案 |
无
|
2021-07-05新的公司章程
|
7 | 2021-07-05 | 法定代表人变更 |
陶景波
|
黄节新
|
8 | 2019-04-02 | 联络员备案 |
刘烽辰 *** 备案手机:***
|
张凤华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2017-08-11 | 监事备案 |
胡耀幼许卫群陈玛丽姚小荣黄节新
|
胡耀幼许卫群陈玛丽姚小荣黄节新
|
10 | 2017-08-11 | 经营期限 |
2007年10月31日 至 2017年10月30日
|
2007年10月31日 至 2027年10月30日
|