序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 廖志坤 | 50% | 30.0万人民币 |
2 | 李胜利 | 41.66667% | 25.0万人民币 |
3 | 黄海峰 | 8.33333% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡文红
|
|
2 |
廖志坤
|
|
3 |
匡小林
|
|
4 |
黄海峰
|
|
5 |
李胜利
|
|
6 |
蒋永亮
|
|
7 |
廖智纬
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-21 | 联络员备案 |
胡文红 *** 备案手机:***
|
胡文红 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-05-14 | 联络员备案 |
胡文红 *** 备案手机:***
|
胡文红 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2021-03-22 | 联络员备案 |
匡小林 *** 备案手机:***
|
胡文红 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-19 | 联络员备案 |
匡小林 *** 备案手机:***
|
匡小林 *** 备案手机:***
|