序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-24 | 其他事项备案 |
中国农业银行股份有限公司
|
中国农业银行股份有限公司
|
2 | 2021-12-24 | 负责人变更 |
阳勇 [退出]
|
凌鑫昌 [新增]
|
3 | 2019-11-11 | 负责人变更 |
范新民 [退出]
|
阳勇 [新增]
|
4 | 2017-02-28 | 联络员备案 |
黄建军 备案手机:*****
|
黄建军 备案手机:*****
|
5 | 2017-01-05 | 负责人变更 |
谭科 [退出]
|
范新民 [新增]
|
6 | 2016-05-31 | 联络员备案 |
周秀梅 备案手机:*****
|
黄建军 备案手机:*****
|
7 | 2016-05-12 | 企业类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
8 | 2014-06-23 | 其他事项备案 |
周杰
|
谭科
|
9 | 2014-06-23 | 法定代表人变更 |
周杰
|
谭科
|