序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈巍 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈巍
|
|
2 |
杨金菊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-11 | 联络员备案 |
陈巍 *** 备案手机:***
|
陈巍 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2019-05-28 | 联络员备案 |
冯建军 *** 备案手机:***
|
陈巍 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-05-27 | 联络员备案 |
陈巍 *** 备案手机:***
|
冯建军 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-20 | 联络员备案 |
陈巍 *** 备案手机:***
|
陈巍 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-03-22 | 股东变更 |
曹华凯 , [退出]陈巍
|
陈巍
|
6 | 2018-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
曹华凯 [退出]
|
陈巍 [新增]
|
7 | 2018-03-22 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2018-03-22 | 投资人(股权)变更 |
曹华凯 出资 102万人民币; [退出]陈巍 出资 98万人民币;
|
陈巍 出资 200( + 104.08163% )万人民币;
|
9 | 2018-03-22 | 财务负责人 |
曹华凯 ***
|
陈巍 ***
|
10 | 2018-03-22 | 联络员备案 |
曹华凯 *** 备案手机:***
|
陈巍 *** 备案手机:***
|