序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 耒阳市融媒体中心 | 100% | 144.500000万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-30 | 法定代表人变更 |
欧阳正平
|
李爱成
|
2 | 2021-03-30 | 主管部门(出资人)变动备案 |
耒阳市广播电视局 出资 144.5万人民币; [退出]
|
耒阳市融媒体中心 出资 144.5万人民币; [新增]
|
3 | 2018-05-14 | 联络员备案 |
黄华 *** 备案手机:***
|
罗哲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2016-05-25 | 法定代表人变更 |
段志国
|
欧阳正平
|
5 | 2016-05-25 | 财务负责人 |
|
李月华
|
6 | 2016-05-20 | 联络员备案 |
孙立里 备案手机:*****
|
黄华 备案手机:***** (网上办理)
|