序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 徐宁 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
徐宁
|
|
2 |
李雪花
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-31 | 章程备案 |
无
|
2021-03-30股权转让
|
2 | 2021-03-31 | 联络员备案 |
陆元辉 *** 备案手机:***
|
徐宁 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-03-31 | 股东变更 |
陆元辉 [退出]
|
徐宁 [新增]
|
4 | 2021-03-31 | 法定代表人变更 |
陆元辉
|
徐宁
|
5 | 2021-03-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陆元辉 [退出]
|
徐宁 [新增]
|
6 | 2020-07-28 | 章程备案 |
无
|
2020-07-24经营范围变更
|
7 | 2020-07-28 | 经营范围变更 |
广告设计、制作、****布服务;互联网广告服务;文化艺术交流活动的组织;承办展览展示;企业营销策划;会议服务;电子商务平台的开****建设;办公用品、工艺品、文化用品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
广告设计、制作、****布服务;互联网广告服务;文化艺术交流活动的组织;承办展览展示;企业营销策划;会议服务;办公用品、工艺品、文化用品的销售;计算机网络平台的开****及建设;计算机网络系统工程服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|