序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 黄智珠 | 60% | 120.0万人民币 |
2 | 罗积青 | 20% | 40.0万人民币 |
3 | 袁刚 | 20% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁刚
|
|
2 |
江孝梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-14 | 法定代表人变更 |
周军
|
袁刚
|
2 | 2020-09-14 | 股东变更 |
黄智珠 ,章艳娜 , [退出]周军 [退出]
|
黄智珠 ,罗积青 , [新增]袁刚 [新增]
|
3 | 2020-09-14 | 章程备案 |
无
|
2020-09-08第三章第六条
|
4 | 2020-09-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周军 [退出]
|
袁刚 [新增]
|
5 | 2020-06-16 | 联络员备案 |
周军 *** 备案手机:***
|
周军 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2020-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
江孝梅
|
江孝梅
|
7 | 2020-06-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
凌欣 [退出]
|
周军 [新增]
|
8 | 2020-06-01 | 章程备案 |
无
|
2020-04-09章程第三章第六条
|
9 | 2020-06-01 | 财务负责人 |
宾娟 ***
|
周军 ***
|
10 | 2020-06-01 | 股东变更 |
江孝梅 , [退出]凌欣 [退出]
|
黄智珠 , [新增]章艳娜 , [新增]周军 [新增]
|