序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘崇丰 | 99% | 495.0万人民币 |
2 | 彭逸磊 | 1% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘崇丰
|
|
2 |
彭逸磊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-23 | 联络员备案 |
刘崇丰 *** 备案手机:***
|
刘崇丰 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-04-01 | 联络员备案 |
刘雄辉 *** 备案手机:***
|
刘崇丰 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-05-30 | 联络员备案 |
彭逸磊 *** 备案手机:***
|
刘雄辉 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-02-02 | 联络员备案 |
彭逸磊 *** 备案手机:***
|
彭逸磊 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-09-18 | 法定代表人变更 |
彭逸磊
|
刘崇丰
|
6 | 2018-09-18 | 财务负责人 |
彭逸磊 ***
|
刘崇丰 ***
|
7 | 2018-09-18 | 股东变更 |
彭逸磊 ,吴友江 [退出]
|
刘崇丰 , [新增]彭逸磊
|
8 | 2018-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭逸磊 [退出]
|
刘崇丰 [新增]
|
9 | 2018-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴友江 [退出]
|
彭逸磊 [新增]
|
10 | 2018-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭逸磊
|
彭逸磊
|