序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘文芳 | 20% | 60万人民币 |
2 | 武伟安 | 20% | 60万人民币 |
3 | 武海安 | 20% | 60万人民币 |
4 | 向林生 | 20% | 60万人民币 |
5 | 谭长庚 | 13.33% | 40万人民币 |
6 | 刘建民 | 6.67% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘文芳
|
|
2 |
向林生
|
|
3 |
武伟安
|
|
4 |
谭长庚
|
|
5 |
刘建民
|
|
6 |
武海安
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-29 | 联络员备案 |
许德奎 *** 备案手机:***
|
刘文芳 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-01-29 | 章程备案 |
无
|
2021-01-11法定代表人及成员变更。
|
3 | 2021-01-29 | 法定代表人变更 |
许德奎
|
刘文芳
|
4 | 2019-04-29 | 联络员备案 |
许德奎 *** 备案手机:***
|
许德奎 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-28 | 联络员备案 |
许德奎 *** 备案手机:***
|
许德奎 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-06-22 | 联络员备案 |
向林生 *** 备案手机:***
|
许德奎 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-11-10 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-10-25
|
8 | 2017-11-10 | 法定代表人变更 |
向林生
|
许德奎
|
9 | 2017-06-09 | 联络员备案 |
向林生 备案手机:*****
|
向林生 备案手机:*****
|
10 | 2017-06-08 | 联络员备案 |
向林生 备案手机:*****
|
向林生 备案手机:*****
|