序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-29 | 负责人变更 |
陈星 [退出]
|
谢龙 [新增]
|
2 | 2021-04-21 | 联络员备案 |
洪映戈 *** 备案手机:***
|
刘琛平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-09-05 | 负责人变更 |
刘东辉 [退出]
|
陈星 [新增]
|
4 | 2017-05-04 | 联络员备案 |
邹慧君 备案手机:*****
|
洪映戈 备案手机:*****
|