序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李检飞 | 100% | 998.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李检飞
|
|
2 |
肖锋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-08 | 联络员备案 |
李检飞 *** 备案手机:***
|
李检飞 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-07 | 联络员备案 |
李检飞 *** 备案手机:***
|
李检飞 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-09-10 | 章程修正案备案 |
无
|
|
4 | 2020-09-10 | 经营范围变更 |
经济林(果)种植;林下种植(药材);农产品粗加工、销售;农业观光休闲服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
经济林(果)种植;林下种植(药材);农产品粗加工、销售;农业观光休闲服务;粮食收购、储存;大米加工及销售;植物油加工、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2020-02-25 | 财务负责人 |
|
李检飞 ***
|
6 | 2017-05-08 | 联络员备案 |
刘江龙 备案手机:*****
|
李检飞 备案手机:*****
|