序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-14 | 负责人变更 |
凌天豪 [退出]
|
唐艳 [新增]
|
2 | 2020-11-09 | 联络员备案 |
贺凯 *** 备案手机:***
|
唐艳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2017-11-21 | 负责人变更 |
刘少勇 [退出]
|
凌天豪 [新增]
|
4 | 2017-05-12 | 联络员备案 |
邹慧君 备案手机:*****
|
贺凯 备案手机:*****
|