序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-13 | 负责人变更 |
谢晓春 [退出]
|
陈星芝 [新增]
|
2 | 2020-07-10 | 联络员备案 |
杜翔 *** 备案手机:***
|
杜翔 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-07-09 | 联络员备案 |
刘小华 *** 备案手机:***
|
杜翔 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2017-05-12 | 联络员备案 |
邹慧君 备案手机:*****
|
刘小华 备案手机:*****
|