序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐圣钦 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐圣钦
|
|
2 |
郑小军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-18 | 联络员备案 |
唐圣钦 *** 备案手机:***
|
刘小红 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-11 | 联络员备案 |
燕运仙 *** 备案手机:***
|
唐圣钦 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-05-09 | 联络员备案 |
李向群 *** 备案手机:***
|
燕运仙 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2017-03-30 | 联络员备案 |
何一平 备案手机:*****
|
李向群 备案手机:*****
|
5 | 2016-06-20 | 股东变更 |
唐楚杰 , [退出]唐圣钦
|
唐圣钦
|
6 | 2016-06-20 | 投资人(股权)变更 |
唐圣钦 出资 510万人民币;唐楚杰 出资 490万人民币; [退出]
|
唐圣钦 出资 1000( + 96.07843% )万人民币;
|
7 | 2016-06-20 | 法定代表人变更 |
唐楚杰
|
唐圣钦
|
8 | 2016-06-20 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
9 | 2016-06-20 | 财务负责人 |
唐楚杰
|
唐圣钦
|
10 | 2016-03-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐楚杰 [退出]
|
唐圣钦 [新增]
|