序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋芹玉 | 50% | 100万人民币 |
2 | 杨银华 | 50% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨银华
|
|
2 |
蒋芹玉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-26 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:杨银华;成员:蒋芹玉;
|
2 | 2017-05-26 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:杨银华;成员:蒋芹玉;
|
3 | 2017-04-25 | 联络员备案 |
杨银华 备案手机:*****
|
杨银华 备案手机:*****
|
4 | 2017-03-16 | 联络员备案 |
杨银华 备案手机:*****
|
杨银华 备案手机:*****
|
5 | 2016-06-17 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
杨银华 备案手机:*****
|