序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南鹏阳实业集团有限公司 | 50% | 60.0万人民币 |
2 | 刘忠 | 8.33333% | 10.0万人民币 |
3 | 胡建红 | 8.33333% | 10.0万人民币 |
4 | 周鹏飞 | 8.33333% | 10.0万人民币 |
5 | 周国雄 | 8.33333% | 10.0万人民币 |
6 | 吴本根 | 8.33333% | 10.0万人民币 |
7 | 刘光界 | 8.33333% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
胡颖波
|
|
2 |
周国雄
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘光界 [退出]
|
胡颖波 [新增]
|
2 | 2021-03-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴本根 [退出]刘光界 [退出]
|
胡颖波 [新增]
|
3 | 2021-03-02 | 法定代表人变更 |
刘光界
|
胡颖波
|
4 | 2019-05-09 | 联络员备案 |
刘光界 *** 备案手机:***
|
刘光界 *** 备案手机:***
|
5 | 2016-11-11 | 财务负责人 |
陈丽丽
|
陈燕
|
6 | 2016-11-04 | 股东或股份****起人改变姓名或名称 |
刘光界;周鹏飞;周国雄;湖南鹏阳实业有限公司;吴本根;胡建红;刘忠;
|
刘光界;周鹏飞;周国雄;湖南鹏阳实业集团有限公司; [名称变更]吴本根;胡建红;刘忠;
|
7 | 2016-11-04 | 财务负责人 |
|
陈丽丽
|
8 | 2014-10-16 | 股东变更 |
胡建红刘光界刘忠吴本根周国雄周鹏飞
|
胡建红湖南鹏阳实业有限公司 [新增]刘光界刘忠吴本根周国雄周鹏飞
|
9 | 2014-10-16 | 注册资本(金)变更 |
60.0000万元[人民币]
|
120.0000万元[人民币]
|
10 | 2014-10-16 | 投资人(股权)变更 |
吴本根胡建红刘光界周鹏飞周国雄刘忠
|
隆回隆泰物业管理有限公司 [新增]胡建红刘光界周鹏飞周国雄刘忠吴本根
|