序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 龚军 | 50% | 5000.0万人民币 |
2 | 薛建秋 | 50% | 5000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
薛建秋
|
|
2 |
龚军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-20 | 章程备案 |
无
|
2021-10-14法定代表人变更 | 董事、监事、经理备案
|
2 | 2021-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛建秋 [退出]
|
龚军 [新增]
|
3 | 2021-10-20 | 法定代表人变更 |
龚军
|
薛建秋
|
4 | 2021-10-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龚军 [退出]
|
薛建秋 [新增]
|
5 | 2018-10-22 | 经营范围变更 |
房地产开****(凭资质等级证书经营),项目投资咨询、土地整理、酒店管理、建材销售(以上经营项目涉及审批许可的凭有效许可证经营)
|
房地产开****(凭资质等级证书经营),项目投资咨询、土地整理、酒店管理、建材销售;市政设施建设施工。(以上经营项目涉及审批许可的凭有效许可证经营)
|
6 | 2018-06-25 | 联络员备案 |
龚军 *** 备案手机:***
|
龚军 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-12-26 | 股东变更 |
李国民 , [退出]薛建秋
|
龚军 , [新增]薛建秋
|
8 | 2017-12-26 | 财务负责人 |
|
龚军 ***
|
9 | 2017-12-26 | 联络员备案 |
祝惠珍 *** 备案手机:***
|
龚军 *** 备案手机:***
|
10 | 2017-12-26 | 法定代表人变更 |
李国民
|
龚军
|