序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 唐先雄 | 90% | 1800万人民币 |
2 | 李秋蕊 | 10% | 200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
唐先雄
|
|
2 |
李秋蕊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐先雄
|
唐先雄
|
2 | 2021-07-28 | 股东变更 |
李秋蕊 ,唐先雄
|
李秋蕊 ,唐先雄
|
3 | 2021-07-28 | 注册资本变更 |
400万人民币
|
2000.000000万人民币( + 400% )
|
4 | 2021-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐先雄
|
唐先雄
|
5 | 2021-07-28 | 章程备案 |
无
|
2021-07-22第五条、第六条
|
6 | 2020-03-30 | 经营期限 |
2000年2月29日 至 2020年2月28日
|
2000年2月29日 至 2030年2月27日
|
7 | 2020-03-30 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-03-30公司经营期限变更
|
8 | 2016-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李秋蕊
|
9 | 2016-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
唐先雄
|
10 | 2016-03-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-03-21公司住所修正和经营范围变更。
|