序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李瑞坤 | 64.61897% | 4155.0万人民币 |
2 | 周跃平 | 1.55521% | 100.0万人民币 |
3 | 李伏明 | 1.55521% | 100.0万人民币 |
4 | 李炳坤 | 1.01089% | 65.0万人民币 |
5 | 袁芳 | 0.65319% | 42.0万人民币 |
6 | 汪黎明 | 0.15552% | 10.0万人民币 |
7 | 湖南麓谷高新天使创业投资企业(有限合伙) | ||
8 | 杭州龙庆地信股权投资合伙企业(有限合伙) | ||
9 | 刘小铁 | ||
10 | 湖南至诚博厚高科技投资有限公司 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李瑞坤
|
|
2 |
孙光辉
|
|
3 |
赵惜墨
|
|
4 |
张湘杰
|
|
5 |
张鹊红
|
|
6 |
李进
|
|
7 |
邓干金
|
|
8 |
袁芳
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
学海文化传播集团有限公司纸业销售分公司
|
李斌 | 2008-01-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-25 | 联络员备案 |
李进 *** 备案手机:***
|
李进 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-08-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邓干金李进杨漫修 [退出]
|
邓干金李进袁芳 [新增]
|
3 | 2020-08-14 | 章程备案 |
无
|
2020-08-14章程
|
4 | 2019-06-06 | 联络员备案 |
杨滟 *** 备案手机:***
|
李进 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周翠 [退出]杨漫修黄伟 [退出]
|
李进 [新增]杨漫修邓干金 [新增]
|
6 | 2019-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李瑞坤
|
李瑞坤
|
7 | 2019-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李瑞坤孙光辉曹伟 [退出]李敏 [退出]刘菊林 [退出]
|
孙光辉张湘杰 [新增]赵惜墨 [新增]李瑞坤张鹊红 [新增]
|
8 | 2018-03-20 | 联络员备案 |
兰辉 *** 备案手机:***
|
杨滟 *** 备案手机:***
|
9 | 2017-08-24 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2017-08-22公司经营范围变更。
|
10 | 2017-08-24 | 经营范围变更 |
文化产品的研****;文艺创作服务;教育咨询服务;策划创意服务;项目策划;文化活动的组织与策划;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;纸张、图书的批****;图书、报刊、出版物的零售;文化用品、办公用品的销售;教育软件、电教产品、教学仪器的销售;图书互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
文化产品的研****;文艺创作服务;教育咨询服务;策划创意服务;项目策划;文化活动的组织与策划;群众参与的文艺类演出、比赛等公益性文化活动的策划;纸张、图书的批****;图书、报刊、出版物的零售;文化用品、办公用品的销售;教育软件、电教产品、教学仪器的销售;图书互联网销售;软件开****,软件技术服务,软件测试服务;计算机软件、计算机应用电子设备、计算机的销售;计算机技术开****、技术服务;培训活动的组织;人才培训;信息系统集成服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|