序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 石伟民 | 45.5% | 45.5万人民币 |
2 | 符洪波 | 44.5% | 44.5万人民币 |
3 | 岳建军 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
岳建军
|
|
2 |
符洪波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-13 | 联络员备案 |
岳建军 *** 备案手机:***
|
岳建军 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-05-31 | 联络员备案 |
岳建军 *** 备案手机:***
|
岳建军 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-28 | 联络员备案 |
黄紫艳 *** 备案手机:***
|
岳建军 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-05-28 | 联络员备案 |
黄紫艳 *** 备案手机:***
|
黄紫艳 *** 备案手机:***
|
5 | 2021-05-26 | 联络员备案 |
黄紫艳 *** 备案手机:***
|
黄紫艳 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-08-19 | 章程备案 |
无
|
2020-08-11章程修订(股东)
|
7 | 2020-08-19 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
岳建军;钟丰胜; [退出]石伟民;
|
岳建军;符洪波; [新增]石伟民;
|
8 | 2020-08-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟丰胜 [退出]
|
符洪波 [新增]
|
9 | 2020-08-19 | 股东变更 |
石伟民 ,岳建军 ,钟丰胜 [退出]
|
符洪波 , [新增]石伟民 ,岳建军
|
10 | 2019-12-26 | 联络员备案 |
岳建军 *** 备案手机:***
|
黄紫艳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|