序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-23 | 负责人变更 |
肖光明 [退出]
|
鄢学锋 [新增]
|
2 | 2020-06-28 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
股份有限公司分公司(上市、国有控股)
|
3 | 2019-04-26 | 联络员备案 |
李建新 *** 备案手机:***
|
李建新 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-04-26 | 联络员备案 |
李建新 *** 备案手机:***
|
彭樟玉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-11-20 | 联络员备案 |
肖光明 *** 备案手机:***
|
李建新 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-11-20 | 负责人变更 |
罗健 [退出]
|
肖光明 [新增]
|
7 | 2017-05-31 | 负责人变更 |
鄢学锋 [退出]
|
罗健 [新增]
|