序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-26 | 负责人变更 |
侯明生 [退出]
|
刘世义 [新增]
|
2 | 2020-04-09 | 联络员备案 |
覃光华 *** 备案手机:***
|
覃光华 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-11-11 | 经营范围变更 |
经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务。
|
经营中国银行保险监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
|
4 | 2019-11-11 | 市场主体类型变更 |
其他股份有限公司分公司(非上市)
|
其他股份有限公司分公司(上市)
|
5 | 2019-10-29 | 负责人变更 |
陈利民 [退出]
|
侯明生 [新增]
|
6 | 2019-10-29 | 联络员备案 |
邓少平 *** 备案手机:***
|
覃光华 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-04-02 | 联络员备案 |
陈亚帅 *** 备案手机:***
|
邓少平 *** 备案手机:***
|
8 | 2017-03-06 | 负责人变更 |
殷晖 [退出]
|
陈利民 [新增]
|
9 | 2015-05-22 | 其他事项备案 |
刘建军
|
殷晖
|
10 | 2015-05-22 | 法定代表人变更 |
刘建军
|
殷晖
|