序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邵阳市大祥区财政局 | 100% | 20000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓春花
|
|
2 |
蔡敬忠
|
|
3 |
陈姿帆
|
|
4 |
方勇
|
|
5 |
陈鹏
|
|
6 |
谢宜
|
|
7 |
朱树英
|
|
8 |
黄能飞
|
|
9 |
夏建辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
方勇 [退出]夏建辉朱树英
|
夏建辉朱树英黄能飞 [新增]
|
2 | 2021-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈宏标 [退出]邓春花蔡敬忠黄能飞 [退出]陈鹏陈姿帆
|
陈鹏蔡敬忠谢宜 [新增]陈姿帆方勇 [新增]邓春花
|
3 | 2020-08-25 | 法定代表人变更 |
蔡敬忠
|
邓春花
|
4 | 2019-02-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙毅鹏 [退出]赵红兵 [退出]许洪范 [退出]蔡敬忠曾向阳 [退出]
|
蔡敬忠陈鹏 [新增]陈姿帆 [新增]陈宏标 [新增]邓春花 [新增]黄能飞 [新增]
|
5 | 2019-02-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
朱树英夏建辉方勇
|
6 | 2019-02-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 于2019年2月25日修订(董事、监事)
|
7 | 2016-03-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈姿帆 [退出]彭韬 [退出]
|
赵红兵 [新增]龙毅鹏 [新增]蔡敬忠 [新增]曾向阳 [新增]许洪范 [新增]
|
8 | 2016-03-08 | 法定代表人变更 |
姚胜军
|
蔡敬忠
|
9 | 2016-03-08 | 董事备案 |
陈姿帆 [退出]彭韬 [退出]
|
赵红兵 [新增]龙毅鹏 [新增]蔡敬忠 [新增]曾向阳 [新增]许洪范 [新增]
|
10 | 2016-03-08 | 财务负责人 |
|
蔡敬忠
|