序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李冬芳 | 15% | 150.0万人民币 |
2 | 朱晓红 | 15% | 150.0万人民币 |
3 | 张长青 | 15% | 150.0万人民币 |
4 | 易刚 | 15% | 150.0万人民币 |
5 | 袁军 | 8% | 80.0万人民币 |
6 | 陈云 | 8% | 80.0万人民币 |
7 | 周军民 | 8% | 80.0万人民币 |
8 | 谢晓艳 | 8% | 80.0万人民币 |
9 | 邱艳娟 | 8% | 80.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁玉斌
|
|
2 |
易刚
|
|
3 |
刘佳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-06-29 | 联络员备案 |
刘佳 *** 备案手机:***
|
刘佳 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-06-22 | 联络员备案 |
刘佳 *** 备案手机:***
|
刘佳 *** 备案手机:***
|
3 | 2016-06-24 | 联络员备案 |
禹玲 备案手机:*****
|
刘佳 备案手机:*****
|
4 | 2016-04-15 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:易刚;成员:张长青;成员:朱晓红;成员:李冬芳;成员:谢晓艳;成员:邱艳娟;成员:袁军;成员:陈云;成员:周军民;
|
5 | 2016-04-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘佳
|
6 | 2016-04-15 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:易刚;成员:张长青;成员:朱晓红;成员:李冬芳;成员:谢晓艳;成员:邱艳娟;成员:袁军;成员:陈云;成员:周军民;
|
7 | 2016-04-15 | 监事备案 |
|
刘佳 [新增]
|
8 | 2014-12-09 | 法定代表人变更 |
易刚
|
袁玉斌
|
9 | 2011-12-06 | 投资人(股权)变更 |
股东实际出资200.0
|
股东实际出资1000.0
|