序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 梁连花 | 33.96% | 36 |
2 | 付秀平 | 16.51% | 17.5 |
3 | 戴云玉 | 16.51% | 17.5 |
4 | 刘前信 | 16.51% | 17.5 |
5 | 代石林 | 16.51% | 17.5 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁连花
|
|
2 |
戴云玉
|
|
3 |
刘前信
|
|
4 |
付秀平
|
|
5 |
代石林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-30 | 联络员备案 |
付秀平 *** 备案手机:***
|
付秀平 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-05-23 | 联络员备案 |
付秀平 *** 备案手机:***
|
付秀平 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-05-22 | 联络员备案 |
付秀平 *** 备案手机:***
|
付秀平 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-26 | 联络员备案 |
付秀平 *** 备案手机:***
|
付秀平 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-06-08 | 联络员备案 |
付秀平 备案手机:*****
|
付秀平 备案手机:*****
|
6 | 2017-06-06 | 联络员备案 |
付秀平 备案手机:*****
|
付秀平 备案手机:*****
|