序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-25 | 负责人变更 |
邹谭俊 [退出]
|
付伟中 [新增]
|
2 | 2020-06-29 | 负责人变更 |
肖调议 [退出]
|
邹谭俊 [新增]
|
3 | 2018-07-05 | 负责人变更 |
文建国 [退出]
|
肖调议 [新增]
|
4 | 2017-03-24 | 联络员备案 |
尹文娟 备案手机:*****
|
王冬艳 备案手机:*****
|
5 | 2017-03-14 | 联络员备案 |
尹文娟 备案手机:*****
|
尹文娟 备案手机:*****
|
6 | 2016-10-20 | 联络员备案 |
李晓华 备案手机:*****
|
尹文娟 备案手机:*****
|
7 | 2016-10-20 | 财务负责人 |
|
尹文娟
|