序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何益平 | 95% | 760万人民币 |
2 | 夏海艳 | 5% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
夏海艳
|
|
2 |
何益平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-23 | 联络员备案 |
唐春玲 *** 备案手机:***
|
夏海艳 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-04-23 | 股东变更 |
魏芃 , [退出]张罗军 [退出]
|
何益平 , [新增]夏海艳 [新增]
|
3 | 2021-04-23 | 章程备案 |
无
|
2021-04-22启用公司新章程
|
4 | 2021-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
夏海艳
|
5 | 2021-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏芃 [退出]
|
何益平 [新增]
|
6 | 2021-04-23 | 法定代表人变更 |
张罗军
|
夏海艳
|
7 | 2014-06-20 | 经营期限(营业期限)变更 |
2014-07-19
|
2064-07-19
|