序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-13 | 联络员备案 |
龙文兵 *** 备案手机:***
|
黎欣宜 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-03-25 | 负责人变更 |
孙晔 [退出]
|
马晓波 [新增]
|
3 | 2018-04-17 | 联络员备案 |
龙文兵 *** 备案手机:***
|
龙文兵 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-05-24 | 联络员备案 |
龙文兵 备案手机:*****
|
龙文兵 备案手机:*****
|
5 | 2015-05-20 | 其他事项备案 |
赵旻
|
孙晔
|
6 | 2015-05-20 | 法定代表人变更 |
赵旻
|
孙晔
|