序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨爱林 | 20% | 100万人民币 |
2 | 杨凯 | 20% | 100万人民币 |
3 | 陈春龙 | 20% | 100万人民币 |
4 | 陈剑雄 | 20% | 100万人民币 |
5 | 陈建国 | 20% | 100万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈春龙
|
|
2 |
陈剑雄
|
|
3 |
杨凯
|
|
4 |
陈建国
|
|
5 |
杨爱林
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-26 | 法定代表人变更 |
陈春龙
|
陈春龙
|
2 | 2021-10-26 | 联络员备案 |
陈春龙 *** 备案手机:***
|
陈春龙 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-06-08 | 联络员备案 |
陈春龙 *** 备案手机:***
|
陈春龙 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-06-04 | 联络员备案 |
陈春龙 *** 备案手机:***
|
陈春龙 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-06-22 | 联络员备案 |
陈春龙 *** 备案手机:***
|
陈春龙 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-05-22 | 联络员备案 |
陈春龙 *** 备案手机:***
|
陈春龙 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-05-14 | 联络员备案 |
陈春龙 *** 备案手机:***
|
陈春龙 *** 备案手机:***
|
8 | 2017-06-01 | 联络员备案 |
陈春龙 备案手机:*****
|
陈春龙 备案手机:*****
|