序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘天阔 | 50% | 100万人民币 |
2 | 陆文龙 | 25% | 50万人民币 |
3 | 刘明亮 | 10% | 20万人民币 |
4 | 刘冬兰 | 5% | 10万人民币 |
5 | 刘根生 | 5% | 10万人民币 |
6 | 袁艳玲 | 5% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陆文龙
|
|
2 |
刘冬兰
|
|
3 |
刘根生
|
|
4 |
刘天阔
|
|
5 |
袁艳玲
|
|
6 |
刘明亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-15 | 联络员备案 |
刘天阔 *** 备案手机:***
|
刘天阔 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-03-29 | 联络员备案 |
刘天阔 *** 备案手机:***
|
刘天阔 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-03-26 | 联络员备案 |
刘天阔 *** 备案手机:***
|
刘天阔 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-05-21 | 联络员备案 |
刘天阔 *** 备案手机:***
|
刘天阔 *** 备案手机:***
|
5 | 2020-05-20 | 联络员备案 |
刘天阔 *** 备案手机:***
|
刘天阔 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-05-13 | 联络员备案 |
刘天阔 *** 备案手机:***
|
刘天阔 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-05-08 | 联络员备案 |
刘天阔 *** 备案手机:***
|
刘天阔 *** 备案手机:***
|
8 | 2019-05-22 | 联络员备案 |
刘天阔 *** 备案手机:***
|
刘天阔 *** 备案手机:***
|
9 | 2019-05-17 | 联络员备案 |
刘天阔 *** 备案手机:***
|
刘天阔 *** 备案手机:***
|
10 | 2018-06-26 | 联络员备案 |
刘天阔 *** 备案手机:***
|
刘天阔 *** 备案手机:***
|