序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨蛟 | 50% | 50万人民币 |
2 | 周光华 | 10% | 10万人民币 |
3 | 陈贵书 | 10% | 10万人民币 |
4 | 苏兴科 | 10% | 10万人民币 |
5 | 苏再梯 | 10% | 10万人民币 |
6 | 刘幼园 | 10% | 10万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨蛟
|
|
2 |
苏兴科
|
|
3 |
陈贵书
|
|
4 |
苏再梯
|
|
5 |
刘幼园
|
|
6 |
周光华
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-11 | 联络员备案 |
杨蛟 *** 备案手机:***
|
杨蛟 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-03-23 | 联络员备案 |
杨蛟 *** 备案手机:***
|
杨蛟 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-22 | 联络员备案 |
杨蛟 *** 备案手机:***
|
杨蛟 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-18 | 联络员备案 |
杨蛟 *** 备案手机:***
|
杨蛟 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-04-26 | 联络员备案 |
杨蛟 *** 备案手机:***
|
杨蛟 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-04-22 | 联络员备案 |
杨蛟 *** 备案手机:***
|
杨蛟 *** 备案手机:***
|