序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘天沛 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 刘小平 | 12.5% | 25.0万人民币 |
3 | 刘天海 | 12.5% | 25.0万人民币 |
4 | 向先觉 | 12.5% | 25.0万人民币 |
5 | 唐起莲 | 12.5% | 25.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘天沛
|
|
2 |
刘小平
|
|
3 |
向先觉
|
|
4 |
刘天海
|
|
5 |
唐起莲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-11 | 联络员备案 |
刘天沛 *** 备案手机:***
|
刘天沛 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-03-25 | 联络员备案 |
刘天沛 *** 备案手机:***
|
刘天沛 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-05-09 | 联络员备案 |
刘天沛 *** 备案手机:***
|
刘天沛 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-05-08 | 联络员备案 |
刘天沛 *** 备案手机:***
|
刘天沛 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-05-22 | 联络员备案 |
刘天沛 *** 备案手机:***
|
刘天沛 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-05-17 | 联络员备案 |
刘天沛 *** 备案手机:***
|
刘天沛 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-06-26 | 联络员备案 |
刘天沛 *** 备案手机:***
|
刘天沛 *** 备案手机:***
|