序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘让科 | 20% | 60.0万人民币 |
2 | 曾维红 | 13.33333% | 40.0万人民币 |
3 | 陈立付 | 13.33333% | 40.0万人民币 |
4 | 黄佑香 | 13.33333% | 40.0万人民币 |
5 | 黄生明 | 13.33333% | 40.0万人民币 |
6 | 何爱钢 | 13.33333% | 40.0万人民币 |
7 | 刘伍妹 | 6.66667% | 20.0万人民币 |
8 | 曾维香 | 6.66667% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘让科
|
|
2 |
曾维红
|
|
3 |
陈立付
|
|
4 |
刘伍妹
|
|
5 |
曾维香
|
|
6 |
黄佑香
|
|
7 |
黄生明
|
|
8 |
何爱钢
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-12 | 联络员备案 |
刘让科 *** 备案手机:***
|
刘让科 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-06-05 | 联络员备案 |
刘让科 *** 备案手机:***
|
刘让科 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-06-01 | 联络员备案 |
刘让科 *** 备案手机:***
|
刘让科 *** 备案手机:***
|
4 | 2016-05-24 | 联络员备案 |
刘让科 备案手机:*****
|
刘让科 备案手机:*****
|
5 | 2016-05-23 | 联络员备案 |
刘让科 备案手机:*****
|
刘让科 备案手机:*****
|