序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曾垂湘 | 48.1% | 101万人民币 |
2 | 曾建南 | 36.34% | 76.32万人民币 |
3 | 潘文彬 | 9.09% | 19.08万人民币 |
4 | 郭双全 | 4.76% | 10万人民币 |
5 | 曾维治 | 1.43% | 3万人民币 |
6 | 袁德社 | 0.29% | 0.6万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭双全
|
|
2 |
袁德社
|
|
3 |
曾维治
|
|
4 |
潘文彬
|
|
5 |
曾建南
|
|
6 |
曾垂湘
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-24 | 联络员备案 |
郭双全 *** 备案手机:***
|
郭双全 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-06-23 | 联络员备案 |
郭双全 *** 备案手机:***
|
郭双全 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-06-29 | 联络员备案 |
郭双全 *** 备案手机:***
|
郭双全 *** 备案手机:***
|
4 | 2020-06-17 | 联络员备案 |
郭双全 *** 备案手机:***
|
郭双全 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-09-21 | 资金数额变更 |
200万人民币
|
210.000000万人民币( + 5% )
|
6 | 2018-09-21 | 法定代表人变更 |
潘文彬
|
郭双全
|
7 | 2018-09-21 | 财务负责人 |
潘文彬 ***
|
郭双全 ***
|
8 | 2018-09-21 | 联络员备案 |
曾垂湘 *** 备案手机:***
|
郭双全 *** 备案手机:***
|
9 | 2017-03-24 | 联络员备案 |
潘文彬 备案手机:*****
|
曾垂湘 备案手机:*****
|