序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘星品 | 20% | 30万人民币 |
2 | 李平 | 13.33% | 20万人民币 |
3 | 杨春燕 | 13.33% | 20万人民币 |
4 | 苏维平 | 13.33% | 20万人民币 |
5 | 何平生 | 13.33% | 20万人民币 |
6 | 李良光 | 13.33% | 20万人民币 |
7 | 龚甜秀 | 13.33% | 20万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘星品
|
|
2 |
何平生
|
|
3 |
杨春燕
|
|
4 |
龚甜秀
|
|
5 |
李平
|
|
6 |
李良光
|
|
7 |
苏维平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-10 | 联络员备案 |
刘星品 *** 备案手机:***
|
刘星品 *** 备案手机:***
|
2 | 2017-05-24 | 联络员备案 |
刘星品 备案手机:*****
|
刘星品 备案手机:*****
|
3 | 2017-05-22 | 联络员备案 |
刘星品 备案手机:*****
|
刘星品 备案手机:*****
|
4 | 2016-06-22 | 联络员备案 |
刘星品 备案手机:*****
|
刘星品 备案手机:*****
|