序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 毛建平 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 唐辉艳 | 50% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨仲秋
|
|
2 |
唐辉艳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-13 | 联络员备案 |
毛建平 *** 备案手机:***
|
毛建平 *** 备案手机:***
|
2 | 2022-06-10 | 联络员备案 |
毛建平 *** 备案手机:***
|
毛建平 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-05-11 | 联络员备案 |
毛建平 *** 备案手机:***
|
毛建平 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-04-29 | 联络员备案 |
毛建平 *** 备案手机:***
|
毛建平 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-01-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毛建平 [退出]
|
杨仲秋 [新增]
|
6 | 2018-01-18 | 法定代表人变更 |
毛建平
|
杨仲秋
|
7 | 2016-05-27 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
毛建平 备案手机:*****
|