序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 廖晓琳 | 47.03704% | 508.0万人民币 |
2 | 戴来命 | 4.62963% | 50.0万人民币 |
3 | 戴国席 | 3.7037% | 40.0万人民币 |
4 | 戴国钦 | 3.7037% | 40.0万人民币 |
5 | 肖美华 | 3.7037% | 40.0万人民币 |
6 | 周后勇 | 3.7037% | 40.0万人民币 |
7 | 廖德华 | 3.7037% | 40.0万人民币 |
8 | 戴忠保 | 3.7037% | 40.0万人民币 |
9 | 戴国成 | 3.7037% | 40.0万人民币 |
10 | 肖细祥 | 3.7037% | 40.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖玉英
|
|
2 |
戴恩廷
|
|
3 |
戴国峰
|
|
4 |
戴水廷
|
|
5 |
戴忠保
|
|
6 |
廖德华
|
|
7 |
戴保生
|
|
8 |
戴深廷
|
|
9 |
廖忠玉
|
|
10 |
宁建中
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-28 | 联络员备案 |
阳建华 *** 备案手机:***
|
阳建华 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-03-24 | 联络员备案 |
阳建华 *** 备案手机:***
|
阳建华 *** 备案手机:***
|
3 | 2018-05-25 | 联络员备案 |
阳建华 *** 备案手机:***
|
阳建华 *** 备案手机:***
|
4 | 2017-06-12 | 联络员备案 |
廖晓琳 *** 备案手机:***
|
阳建华 *** 备案手机:***
|