序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鞠罗军 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 李光全 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
鞠罗军
|
|
2 |
李光全
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-03 | 联络员备案 |
李小兰 *** 备案手机:***
|
李小兰 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-05-28 | 联络员备案 |
李小兰 *** 备案手机:***
|
李小兰 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-08-06 | 联络员备案 |
李小兰 *** 备案手机:***
|
李小兰 *** 备案手机:***
|
4 | 2019-06-25 | 联络员备案 |
李小兰 *** 备案手机:***
|
李小兰 *** 备案手机:***
|
5 | 2018-06-08 | 联络员备案 |
李小兰 *** 备案手机:***
|
李小兰 *** 备案手机:***
|
6 | 2016-04-13 | 联络员备案 |
李光全 备案手机:*****
|
李小兰 备案手机:*****
|