序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李北平 | 52% | 104.0万人民币 |
2 | 吴闻一 | 16% | 32.0万人民币 |
3 | 余涛 | 16% | 32.0万人民币 |
4 | 王庆莉 | 16% | 32.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李北平
|
|
2 |
吴闻一
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李北平
|
李北平
|
2 | 2019-03-11 | 经营范围变更 |
设计、制作、代理、****布各类广告;文化艺术交流策划;会务服务;展览、展示服务;企业管理咨询;图文设计制作;市场营销策划;商务信息咨询;摄影、摄像服务;销售工艺礼品、电子产品、教育文具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
其他广告服务;设计、制作、代理、****布各类广告;文化艺术交流策划;会务服务;展览、展示服务;企业管理咨询;图文设计制作;市场营销策划;商务信息咨询;摄影、摄像服务;销售工艺礼品、电子产品、教育文具;餐饮服务;餐饮管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
3 | 2019-03-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李北平
|
|
4 | 2018-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖添祎 [退出]
|
吴闻一 [新增]
|
5 | 2018-07-25 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-07-24修正章程第一章第三条
|
6 | 2018-07-25 | 股东变更 |
王庆莉 ,吴闻一 ,肖添祎 , [退出]余涛
|
李北平 , [新增]王庆莉 ,吴闻一 ,余涛
|
7 | 2018-07-25 | 联络员备案 |
吴闻一 *** 备案手机:***
|
李北平 *** 备案手机:***
|
8 | 2018-07-25 | 法定代表人变更 |
吴闻一
|
李北平
|
9 | 2018-07-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李北平
|
10 | 2016-12-19 | 股东变更 |
卢木兰 , [退出]王庆莉 ,吴闻一 ,肖添祎 ,余涛
|
王庆莉 ,吴闻一 ,肖添祎 ,余涛
|