序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟晖 | 100% | 1000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟晖
|
|
2 |
卢文军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-22 | 章程备案 |
无
|
2022-07-20新的章程
|
2 | 2022-07-22 | 股东变更 |
黎志波 , [退出]钟晖
|
钟晖
|
3 | 2022-07-22 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
4 | 2021-09-30 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2021-09-30 | 法定代表人变更 |
欧国巾
|
钟晖
|
6 | 2021-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邬浩 [退出]
|
卢文军 [新增]
|
7 | 2021-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
欧国巾 [退出]
|
钟晖 [新增]
|
8 | 2021-09-30 | 股东变更 |
黎志波
|
黎志波 ,钟晖 [新增]
|
9 | 2021-09-30 | 章程备案 |
无
|
2021-09-26新的章程
|
10 | 2021-09-30 | 联络员备案 |
黎志波 *** 备案手机:***
|
钟晖 *** 备案手机:***
|