序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王四红 | 78.43137% | 400.0万人民币 |
2 | 何玫瑰 | 10.78431% | 55.0万人民币 |
3 | 冯芷昕 | 10.78431% | 55.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王四红
|
|
2 |
冯芷昕
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-21 | 经营范围变更 |
劳务派遣(有效期至2020年8月27日)、人力资源管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
劳务派遣(按《劳务派遣经营许可证》许可的范围及方式经营,有效期至2023年8月27日),人力资源管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
2 | 2021-04-21 | 章程修正案备案 |
无
|
|
3 | 2017-12-13 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王四红王四红
|
王四红
|
4 | 2017-12-13 | 经营范围变更 |
劳务派遣(有效期至2017年8月27日)、人力资源管理服务。
|
劳务派遣(有效期至2020年8月27日)、人力资源管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2017-12-13 | 经理备案 |
王四红王四红
|
王四红
|
6 | 2014-09-18 | 经营范围 |
人力资源管理服务。
|
劳务派遣(有效期至2017年8月27日)、人力资源管理服务。
|