序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李芳群 | 45% | 9.0万人民币 |
2 | 姚治国 | 45% | 9.0万人民币 |
3 | 梁瑛 | 10% | 2.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
梁瑛
|
|
2 |
李芳群
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-29 | 联络员备案 |
徐超 *** 备案手机:***
|
徐超 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-06-22 | 联络员备案 |
徐超 *** 备案手机:***
|
徐超 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-07-05 | 联络员备案 |
徐玲 *** 备案手机:***
|
徐超 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2017-06-26 | 联络员备案 |
粟勇君 备案手机:*****
|
徐玲 备案手机:*****
|
5 | 2017-06-26 | 联络员备案 |
徐玲 备案手机:*****
|
徐玲 备案手机:*****
|
6 | 2016-06-20 | 联络员备案 |
徐超 备案手机:*****
|
粟勇君 备案手机:*****
|
7 | 2016-06-16 | 联络员备案 |
徐玲 备案手机:*****
|
徐超 备案手机:*****
|