序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 肖建新 | 60% | 600.0万人民币 |
2 | 郭志刚 | 40% | 400.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
肖建新
|
|
2 |
郭志刚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-30 | 股东变更 |
胡国保 , [退出]李俊 , [退出]李茂兴 , [退出]肖建新 ,杨帆 [退出]
|
郭志刚 , [新增]肖建新
|
2 | 2017-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡国保 [退出]
|
郭志刚 [新增]
|
3 | 2017-09-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨帆 [退出]
|
肖建新 [新增]
|
4 | 2017-09-30 | 章程备案 |
无
|
2017-09-25新章程
|
5 | 2017-09-30 | 监事备案 |
胡国保 [退出]
|
郭志刚 [新增]
|
6 | 2017-09-30 | 经理备案 |
杨帆 [退出]
|
肖建新 [新增]
|
7 | 2017-09-30 | 投资人(股权)变更 |
胡国保 出资 155万人民币; [退出]肖建新 出资 600万人民币;杨帆 出资 175万人民币; [退出]李茂兴 出资 20万人民币; [退出]李俊 出资 50万人民币; [退出]
|
肖建新 出资 600万人民币;郭志刚 出资 400万人民币; [新增]
|
8 | 2017-01-12 | 住所变更 |
岳阳市岳阳楼区云梦路109号
|
岳阳市平江县伍市镇润庭1号
|
9 | 2016-12-07 | 股东变更 |
郭志刚 , [退出]肖建新
|
胡国保 , [新增]李俊 , [新增]李茂兴 , [新增]肖建新 ,杨帆 [新增]
|
10 | 2016-12-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
肖建新 [退出]
|
杨帆 [新增]
|