序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 蒋关赐 | 40% | 160.0万人民币 |
2 | 邹权波 | 30% | 120.0万人民币 |
3 | 刘正雄 | 30% | 120.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蒋关赐
|
|
2 |
邹权波
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-04 | 股东变更 |
蒋关赐 ,刘腾 , [退出]邹权波
|
蒋关赐 ,刘正雄 , [新增]邹权波
|
2 | 2022-08-04 | 章程备案 |
无
|
|
3 | 2022-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘腾 [退出]
|
邹权波 [新增]
|
4 | 2022-08-04 | 经营期限 |
2007年8月3日 至 2022年8月2日
|
2007年8月3日 至 2057年8月2日
|
5 | 2022-06-28 | 联络员备案 |
王勇刚 *** 备案手机:***
|
张淑云 *** 备案手机:***
|
6 | 2018-04-02 | 联络员备案 |
王世安 *** 备案手机:***
|
王勇刚 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘腾
|
8 | 2018-04-02 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
蒋关赐
|
蒋关赐
|
9 | 2016-06-14 | 联络员备案 |
孙忠海 备案手机:*****
|
王世安 备案手机:*****
|
10 | 2016-06-05 | 联络员备案 |
王世安 备案手机:*****
|
孙忠海 备案手机:*****
|