序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华润燃气投资(中国)有限公司 | 85.71429% | 6000.0万人民币 |
2 | 岳阳市城市建设投资有限公司 | 14.28571% | 1000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
殷小军
|
|
2 |
胥晶
|
|
3 |
邓昌权
|
|
4 |
吕国栋
|
|
5 |
易放
|
|
6 |
汪团结
|
|
7 |
王敬云
|
|
8 |
刘芳君
|
|
9 |
吴懿磊
|
|
10 |
袁震亚
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
岳阳华润燃气有限公司云溪天然气加气站
|
周伟宏 | 2020-12-25 |
2 |
岳阳华润燃气有限公司枫桥湖路加气站
|
郭志勇 | 2017-01-13 |
3 |
岳阳华润燃气有限公司临港分公司
|
廖峰 | 2015-03-31 |
4 |
岳阳华润燃气有限公司临港客服中心
|
喻望斌 | 2014-09-28 |
5 |
岳阳华润燃气有限公司鹰山客户服务中心
|
郭志勇 | 2013-10-28 |
6 |
岳阳华润燃气有限公司金鹗西路客户服务中心
|
郭志勇 | 2013-01-23 |
7 |
岳阳华润燃气有限公司通海路加气站
|
郭志勇 | 2011-10-25 |
8 |
岳阳华润燃气有限公司岳阳县分公司
|
刘拥军 | 2010-06-24 |
9 |
岳阳华润燃气有限公司临港客户服务中心
|
廖峰 | 2009-12-04 |
10 |
岳阳华润燃气有限公司金鹗西路加气站
|
郭志勇 | 2009-11-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-10 | 经营范围变更 |
燃气的生产、销售、运输,汽车加气,燃气、热力、暖通的设计,燃气工程的设计、安装,燃气设备、器具的生产、销售和维修,燃气设施的维护,充换电站、充电桩的投资、建设、运营及维护(限以自有合法资金(资产)对外投资,不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务,不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、****放贷款等国家金融监管及财政信用业务),节能技术领域的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务,新能源****电、售电业务及分布式能源项目的相关业务,合同能源管理以及相关公共设施的建设和运营维护,氢能源的生产、运输、储存、销售,车船气加气、船用气项目相关业务,LNG充装,中央空调系统的维修,蒸汽的生产、输送、销售,经营其他与燃气有关的物资与服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
许可项目:燃气经营;燃气汽车加气经营;移动式压力容器/气瓶充装;燃气燃烧器具安装、维修;建设工程设计;建设工程施工;住宅室内装饰装修;供电业务;****电业务、输电业务、供(配)电业务;特种设备安装改造修理;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:新能源汽车换电设施销售;输配电及控制设备制造;电动汽车充电基础设施运营;热力生产和供应;站用加氢及储氢设施销售;合同能源管理;技术服务、技术开****、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电气信号设备装置销售;通用设备修理;非居住房地产租赁;停车场服务;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);日用百货销售;家用电器销售;非电力家用器具制造;办公用品销售;劳动保护用品销售;办公设备耗材销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);化工产品销售(不含许可类化工产品);家具销售;建筑材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
2 | 2022-06-10 | 章程修正案备案 |
无
|
2022-06-07 章程修正案
|
3 | 2022-03-10 | 联络员备案 |
王晶 *** 备案手机:***
|
喻佳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2022-02-16 | 联络员备案 |
王淑君 *** 备案手机:***
|
王晶 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2022-01-28 | 董事备案 |
易放邓昌权胥晶王敬云汪团结李从记 [退出]殷小军
|
王敬云易放邓昌权吕国栋 [新增]胥晶殷小军汪团结
|
6 | 2022-01-28 | 股东变更 |
岳阳华润燃气(香港)有限公司 , [退出]岳阳市城市建设投资有限公司
|
华润燃气投资(中国)有限公司 , [新增]岳阳市城市建设投资有限公司
|
7 | 2022-01-28 | 境外股东****起人的境内法律文件送达接受人备案 |
原道庆 [退出]
|
王传栋 [新增]
|
8 | 2022-01-28 | 监事备案 |
袁震亚刘芳君胡中举吴懿磊魏璇
|
魏璇刘芳君吴懿磊袁震亚胡中举
|
9 | 2022-01-28 | 章程修正案备案 |
无
|
2021-12-30 章程修正案
|
10 | 2021-12-27 | 经理备案 |
汪团结 [退出]
|
吕国栋 [新增]
|