序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京捷翊汽车租赁有限责任公司 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈磊
|
|
2 |
程晨
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
岳阳捷翊汽车服务有限责任公司平江分公司
|
张益强 | 2019-01-11 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
欧谨阳 [退出]
|
陈磊 [新增]
|
2 | 2020-07-31 | 法定代表人变更 |
欧谨阳
|
陈磊
|
3 | 2020-04-22 | 联络员备案 |
梁啟凯 *** 备案手机:***
|
李佳佳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-12-12 | 法定代表人变更 |
王斌
|
欧谨阳
|
5 | 2019-12-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王斌 [退出]
|
欧谨阳 [新增]
|
6 | 2019-08-06 | 法定代表人变更 |
徐雄
|
王斌
|
7 | 2019-08-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
徐雄 [退出]
|
王斌 [新增]
|
8 | 2019-04-18 | 联络员备案 |
毛芳 *** 备案手机:***
|
梁啟凯 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2018-05-05 | 联络员备案 |
徐雄 *** 备案手机:***
|
毛芳 *** 备案手机:*** (网上办理)
|