序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴爱华 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴爱华
|
|
2 |
王萌
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴爱华
|
吴爱华
|
2 | 2021-09-01 | 股东变更 |
罗驰 , [退出]谢颖 [退出]
|
吴爱华 [新增]
|
3 | 2021-09-01 | 章程备案 |
无
|
2021-08-25企业类型变更;股东变更、监事变更
|
4 | 2021-09-01 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
5 | 2021-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗驰 [退出]
|
王萌 [新增]
|
6 | 2019-12-12 | 联络员备案 |
罗驰 *** 备案手机:***
|
洪玲 *** 备案手机:***
|
7 | 2016-09-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢颖 [退出]
|
罗驰 [新增]
|
8 | 2016-09-01 | 监事备案 |
谢颖 [退出]
|
罗驰 [新增]
|
9 | 2016-09-01 | 法定代表人变更 |
罗驰
|
吴爱华
|