序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 魏小韶 | 95.0446% | 1918.0万人民币 |
2 | 汨罗市弼时镇社会事业综合服务中心 | 4.9554% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张志宜
|
|
2 |
魏小韶
|
|
3 |
黄雁峰
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南明宇建设工程有限公司岳阳楼区分公司
|
张志宜 | 2018-08-07 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-24 | 章程备案 |
无
|
2021-03-11法定代表人变更,股东名称变更,章程、经理备案
|
2 | 2021-03-24 | 股东或股份****起人改变姓名或名称变更 |
汨罗市弼时镇劳动就业和社会保障服务中心; [退出]魏小韶;
|
汨罗市弼时镇社会事业综合服务中心; [新增]魏小韶;
|
3 | 2021-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙钢粮 [退出]
|
张志宜 [新增]
|
4 | 2021-03-24 | 法定代表人变更 |
龙钢粮
|
张志宜
|
5 | 2020-01-14 | 法定代表人变更 |
龙钢粮
|
龙钢粮
|
6 | 2020-01-14 | 地址变更 |
汨罗市弼时镇企业办
|
汨罗市弼时镇劳动就业和社会保障服务中心
|
7 | 2020-01-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
魏小韶 [退出]
|
黄雁峰 [新增]
|
8 | 2020-01-14 | 经营期限 |
2003年9月10日 至 2023年9月9日
|
2003年9月10日 至 2043年9月9日
|
9 | 2020-01-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-01-08股东、经营期限变更,住所修正,董事、监事备案。
|
10 | 2020-01-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
龙钢粮 [退出]
|
魏小韶 [新增]
|